MARTINEZ FUERTE ILUMINADA
Informe ejecutivo de MARTINEZ FUERTE ILUMINADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ FUERTE ILUMINADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINEZ Y CANTO SL | Secretario | 22/04/2024 | |
MARTINEZ Y CANTO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 23/02/2022 | |
MARTINEZ Y CANTO SL | Consejero | 25/08/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ FUERTE ILUMINADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ FUERTE ILUMINADA
Empresa: MARTINEZ Y CANTO SL
Secretario
- Martinez Fuerte Iluminada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 104, S 8, H A 19356, I/A 17 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-03
Empresa: MARTINEZ Y CANTO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Martinez Fuerte Iluminada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 64, S 8, H A 19356, I/A 14 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-03
Empresa: TRANSPORTE URGENTE PINMAR SL
Apoderado
- Martinez Fuerte Iluminada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3874 , F 53, S 8, H A 145932, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-03
Empresa: MARTINEZ Y CANTO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Canto Candela Antonio
- Canto Carbonell Jose
- Martinez Fuerte Carlos
- Martinez Fuerte Iluminada
- Martinez Gomez Juan Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 63, S 8, H A 19356, I/A 11 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-03
Empresa: TRANSPORTE URGENTE PINMAR SL
Apoderado
- Martinez Fuerte Iluminada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3874 , F 53, S 8, H A 145932, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-03
Información de MARTINEZ FUERTE ILUMINADA
Mostramos los datos de MARTINEZ FUERTE ILUMINADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ FUERTE ILUMINADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos