MARTINEZ FUENTES JORGE
Informe ejecutivo de MARTINEZ FUENTES JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ FUENTES JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALOR TECHNOLOGIES IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 27/12/2019 | |
METALOR TECHNOLOGIES IBERICA SA | Apoderado | 26/12/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ FUENTES JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ FUENTES JORGE
Empresa: METALOR TECHNOLOGIES IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Fuentes Jorge
- Masip Masip Miguel Ramon
- Zabaleta Alonso Guillermo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 61, S 8, H M 548012, I/A 16 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: METALOR TECHNOLOGIES IBERICA SA
Apoderado
- Martinez Fuentes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 61, S 8, H M 548012, I/A 15 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-28
Información de MARTINEZ FUENTES JORGE
Mostramos los datos de MARTINEZ FUENTES JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ FUENTES JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos