MARTINEZ FERNANDEZ MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ FERNANDEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ FERNANDEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE CAFETERIA JUAN SL | Administrador Unico | 08/04/2024 | |
OFITESA SERVICIOS TECNICOS SL | Administrador Unico | 07/02/2018 | |
INVERSIONES NARCEA SL | Administrador Solidario | 21/05/2014 | |
LACONICUM SL | Administrador Solidario | 06/02/2012 | |
CONSERVAS MARTINETE SA | Consejero | 06/05/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ FERNANDEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ FERNANDEZ MARIA
Empresa: RESTAURANTE CAFETERIA JUAN SL
Administrador Unico
- Martinez Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303, L 1303, F 99, S 8, H PO 8935, I/A 5 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-36
Empresa: DESCORCHIFY SL
Administrador Solidario
- Martinez Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 159, S 8, H M 758892, I/A 3 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Empresa: CONSERVAS MARTINETE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 27, S 8, H BA 3660, I/A 31 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-06
Empresa: DESCORCHIFY SL
Administrador Solidario
- Gosalbez Albero Jose Luis
- Martinez Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 156, S 8, H M 758892, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: ING BANK N. V
Apoderado Mancomunado
- Andres Valero Eduardo
- Gonzalez Martinez Igor
- Hernandez Torres Susana
- Lara Alhambra Miguel
- Lorenzo Fernandez Eduardo
- Mahmutaj Irma
- Martinez Fernandez Maria
- Miramontes Gonzalez Teresa
- Mollejo Martin Elena
- Montero Blanco Jose Manuel
- Nuñez Sancha Ignacio
- Pardos Vergara Daniel
- Patino Gomez De Lara Juan Jose
- Paz Carracedo Jose Anton
- Polo Romero Maria Raquel
- Portillo Concepcion Francisco
- Prieto Maquedano Guadalupe
- Rivero Almeida Bibiana
- Sanchez De Miguel Beatriz
- Serna Calvo Victor Manuel
- Tapia Peña Cristina
Apoderado
- Andres Valero Eduardo
- Andres Valero Eduardo
- Boceta Sanchez Marta
- Boceta Sanchez Marta
- Boceta Sanchez Marta
- Fernandez Machuca Maria
- Fernandez Machuca Maria
- Fernandez Machuca Maria
- Fernandez Zancada Alvaro
- Fernandez Zancada Alvaro
- Fernandez Zancada Alvaro
- Garcia Iglesias Miriam
- Garcia Iglesias Miriam
- Garcia Iglesias Miriam
- Gonzalez Berral Rafael
- Gonzalez Berral Rafael
- Gonzalez Berral Rafael
- Gonzalez Martinez Igor
- Gonzalez Martinez Igor
- Hernandez Torres Susana
- Hernandez Torres Susana
- Lara Alhambra Miguel
- Lara Alhambra Miguel
- Lorenzo Fernandez Eduardo
- Lorenzo Fernandez Eduardo
- Mahmutaj Irma
- Mahmutaj Irma
- Martinez Fernandez Maria
- Martinez Fernandez Maria
- Miramontes Gonzalez Teresa
- Miramontes Gonzalez Teresa
- Mollejo Martin Elena
- Mollejo Martin Elena
- Montero Blanco Jose Manuel
- Montero Blanco Jose Manuel
- Nuñez Sancha Ignacio
- Nuñez Sancha Ignacio
- Pardos Vergara Daniel
- Pardos Vergara Daniel
- Patino Gomez De Lara Juan Jose
- Patino Gomez De Lara Juan Jose
- Paz Carracedo Jose Anton
- Paz Carracedo Jose Anton
- Polo Romero Maria Raquel
- Polo Romero Maria Raquel
- Portillo Concepcion Francisco
- Portillo Concepcion Francisco
- Prieto Maquedano Guadalupe
- Prieto Maquedano Guadalupe
- Rivero Almeida Bibiana
- Rivero Almeida Bibiana
- Rodriguez Errejon Patricia
- Rodriguez Errejon Patricia
- Sanchez De Miguel Beatriz
- Sanchez De Miguel Beatriz
- Serna Calvo Victor Manuel
- Serna Calvo Victor Manuel
- Tapia Peña Cristina
- Tapia Peña Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32919 , F 183, S 8, H M 572225, I/A 128 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Empresa: ING BANK N. V
Apoderado
- Alegret Martinez Gerard
- Andres Valero Eduardo
- Boceta Sanchez Marta
- Bueno Aguado Alvaro
- Collar Menendez Rocio
- Fernandez Zancada Alvaro
- Garcia Espasande Maria
- Garcia Iglesias Miriam
- Gonzalez Berral Rafael
- Gonzalez Martinez Igor
- Hernandez Torres Susana
- Iglesias Garcia Tamara
- Lara Alhambra Miguel
- Lorenzo Fernandez Eduardo
- Mahmutaj Irma
- Martinez Fernandez Maria
- Mayordomo Altimiras Josep
- Mejia Muñoz Jose Manuel
- Miramontes Gonzalez Teresa
- Mollejo Martin Elena
- Montero Blanco Jose Manuel
- Nuñez Sancha Ignacio
- Pardos Vergara Daniel
- Patino Gomez De Lara Juan Jose
- Paz Carracedo Jose Anton
- Polo Romero Maria Raquel
- Portillo Concepcion Francisco
- Prieto Maquedano Guadalupe
- Rivero Almeida Bibiana
- Rodriguez Errejon Patricia
- Rodriguez Martinez Ana
- Sanchez De Miguel Beatriz
- Serna Calvo Victor Manuel
- Tapia Peña Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32919 , F 132, S 8, H M 572225, I/A 97 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: OFITESA SERVICIOS TECNICOS SL
Administrador Unico
- Martinez Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6495 , F 207, S 8, H SE116548, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-41
Empresa: CONSTRUCCIONES OLMOPLACA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Fernandez Maria
- Moratilla Cano Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20147 , F 39, S 8, H M 355658, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Empresa: ING BANK N. V
Apoderado
- Alegret Martinez Gerard
- Andres Valero Eduardo
- Boceta Sanchez Marta
- Collar Menendez Rocio
- Fernandez Machuca Maria
- Fernandez Zancada Alvaro
- Garcia Espasande Maria
- Garcia Iglesias Miriam
- Gonzalez Berral Rafael
- Gonzalez Martinez Igor
- Hernandez Torres Susana
- Iglesias Garcia Tamara
- Lara Alhambra Miguel
- Leon Serrano Juana
- Lorenzo Fernandez Eduardo
- Mahmutaj Irma
- Martinez Fernandez Maria
- Mayordomo Altimiras Josep
- Mejia Muñoz Jose Manuel
- Miramontes Gonzalez Teresa
- Mollejo Martin Elena
- Montero Blanco Jose Manuel
- Nuñez Sancha Ignacio
- Pardos Vergara Daniel
- Patino Gomez De Lara Juan Jose
- Paz Carracedo Jose Anton
- Polo Romero Maria Raquel
- Portillo Concepcion Francisco
- Prieto Maquedano Guadalupe
- Rivero Almeida Bibiana
- Rodriguez Errejon Patricia
- Rodriguez Martinez Ana
- Sanchez De Miguel Beatriz
- Sanchez-flor Prous Rodrigo
- Serna Calvo Victor Manuel
- Tapia Peña Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32919 , F 99, S 8, H M 572225, I/A 82 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: CONSERVAS MARTINETE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 318 , F 180, S 8, H BA 3660, I/A 24 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-06
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ FERNANDEZ MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ FERNANDEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ FERNANDEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos