MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE
Informe ejecutivo de MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEA DE GENERACION Y SOLUCIONES ENERGETICAS SL | Administrador Unico | 23/03/2017 | |
LOMAX PRODUCTOS SL | Socio Unico | 07/07/2014 | |
LOMAX PRODUCTOS SL | Administrador Unico | 07/07/2014 | |
INTERNACIONAL DE GENERACION ELECTROMECANICA SL | Apoderado | 23/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE
Administrador Unico
- Martinez Fernandez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882 , F 12, S 8, H SE101747, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-41
Administrador Unico
- Martinez Fernandez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4920 , F 124, S 8, H SE 79256, I/A 11 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-41
Empresa: LOMAX PRODUCTOS SL
Administrador Unico
- Martinez Fernandez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246 , F 63, S 8, H SE 86599, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-41
Empresa: LOMAX PRODUCTOS SL
Nuevo Socio Único
- Martinez Fernandez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246 , F 63, S 8, H SE 86599, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-41
Administrador Unico
- Martinez Fernandez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4920 , F 124, S 8, H SE 79256, I/A 9 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-41
Apoderado
- Martinez Fernandez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4920 , F 120, S 8, H SE 79256, I/A 5 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
Información de MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE
Mostramos los datos de MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos