MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCORDY SA | Apoderado | 03/03/2020 | |
ASESORAMIENTOS HALIFAX SL | Apoderado | 19/02/2020 | |
CONCORDY SA | Apoderado | 11/10/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN
Empresa: CONCORDY SA
Apoderado
- Martinez Falero Gomez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25043 , F 191, S 8, H M 7208, I/A 23 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: ASESORAMIENTOS HALIFAX SL
Apoderado
- Martinez Falero Gomez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15978 , F 222, S 8, H M 108952, I/A 6 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Empresa: CONCORDY SA
Apoderado
- Martinez Falero Gomez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25043 , F 190, S 8, H M 7208, I/A 22 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Empresa: CONCORDY SA
Apoderado
- Martinez Falero Gomez Carlos
- Martinez Falero Gomez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25043 , F 189, S 8, H M 7208, I/A 18 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Información de MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ FALERO GOMEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos