MARTINEZ ESCUDERO JAIME
Informe ejecutivo de MARTINEZ ESCUDERO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ ESCUDERO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGOCIOS INTERACTIVOS SL | Socio Unico | 11/02/2013 | |
NEGOCIOS INTERACTIVOS SL | Administrador Unico | 11/02/2013 | |
ANANDA NEGOCIOS SL | Socio Unico | 25/08/2011 | |
ANANDA NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 25/08/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ESCUDERO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ESCUDERO JAIME
Empresa: ESCUELA DE VOZ AM SL
Administrador Solidario
- Martinez Escudero Jaime
- Martinez Escudero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27532 , F 7, S 8, H M 496133, I/A 2 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: NEGOCIOS INTERACTIVOS SL
Administrador Unico
- Martinez Escudero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 161, S 8, H CO 33028, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-14
Empresa: NEGOCIOS INTERACTIVOS SL
Socio Único
- Martinez Escudero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 161, S 8, H CO 33028, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-14
Empresa: ANANDA NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Martinez Escudero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 89, S 8, H GR 40092, I/A 1 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-18
Empresa: ANANDA NEGOCIOS SL
Socio Único
- Martinez Escudero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 89, S 8, H GR 40092, I/A 1 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-18
Empresa: ESCUELA DE VOZ AM SL
Administrador Solidario
- Martinez Escudero Jaime
- Martinez Escudero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27532 , F 1, S 8, H M 496133, I/A 1 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Información de MARTINEZ ESCUDERO JAIME
Mostramos los datos de MARTINEZ ESCUDERO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ESCUDERO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos