MARTINEZ DIAZ SORAYA
Informe ejecutivo de MARTINEZ DIAZ SORAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ DIAZ SORAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA COLONIAL SL | Apoderado Solidario | 27/05/2021 | |
COCHES Y VIAJES SL | Apoderado | 26/05/2021 | |
MARIA ENCINAS 9 SL | Apoderado | 25/05/2021 | |
RESERBODA SL | Apoderado | 19/02/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DIAZ SORAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DIAZ SORAYA
Empresa: ARQUITECTURA COLONIAL SL
Apoderado Solidario
- Martinez Diaz Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9937 , F 24, S 8, H M 159111, I/A 3 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Empresa: COCHES Y VIAJES SL
Apoderado
- Martinez Diaz Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12169 , F 57, S 8, H M 192302, I/A 2 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: MARIA ENCINAS 9 SL
Apoderado
- Martinez Diaz Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24110 , F 151, S 8, H M 18706, I/A 12 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: RESERBODA SL
Apoderado
- Martinez Diaz Soraya
- Martinez Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10378 , F 208, S 8, H M 165047, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: HABANA 2000 SL
Liquidador
- Martinez Diaz Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 53, S 8, H M 11533, I/A 7 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Empresa: HABANA 2000 SL
Administrador Unico
- Martinez Diaz Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 53, S 8, H M 11533, I/A 7 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Empresa: HABANA 2000 SL
Administrador Unico
- Martinez Diaz Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 53, S 8, H M 11533, I/A 6 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Información de MARTINEZ DIAZ SORAYA
Mostramos los datos de MARTINEZ DIAZ SORAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DIAZ SORAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos