MARTINEZ DELGADO ISABEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ DELGADO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ DELGADO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORFEBRES NAVARRO SL | Consejero | 11/09/2018 | |
AGRICOLA EL ENCINAR NUEVO SL | Administrador Solidario | 14/12/2011 | 07/08/2017 |
DEHESA EL PARRALEJO SL | Administrador Unico | 19/08/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DELGADO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DELGADO ISABEL
Empresa: ORFEBRES NAVARRO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Mora Maria Pilar
- Marin Castro Carmen
- Martinez Delgado Isabel
- Navarro Garcia Rafael
- Navarro Marin Rafael
- Navarro Martinez Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 81, S 8, H CO 3547, I/A 17 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-14
Empresa: AGRICOLA EL ENCINAR NUEVO SL
Administrador Solidario
- Martinez Delgado Isabel
- Navarro Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1844 , F 156, S 8, H CO 22701, I/A 9 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-14
Empresa: DEHESA EL PARRALEJO SL
Administrador Unico
- Martinez Delgado Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 208, S 8, H CO 14975, I/A 4 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-14
Empresa: AGRICOLA EL ENCINAR NUEVO SL
Administrador Solidario
- Martinez Delgado Isabel
- Navarro Garcia Fernando Alberto
- Navarro Marin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1844 , F 155, S 8, H CO 22701, I/A 6 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-14
Información de MARTINEZ DELGADO ISABEL
Mostramos los datos de MARTINEZ DELGADO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DELGADO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos