MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXTBRAIN AI SL | Apoderado Solidario | 22/08/2023 | |
NEXTBRAIN AI SL | Administrador Mancomunado | 06/07/2023 | |
DATASLAYER SL | Apoderado | 05/07/2023 | |
DATASLAYER SL | Administrador Mancomunado | 03/05/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA
Empresa: NEXTBRAIN AI SL
Apoderado Solidario
- Dixon James Patrick Benjamin
- Martinez De Ubago Tamayo Marinela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45475 , F 33, S 8, H M 799898, I/A 2 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: NEXTBRAIN AI SL
Administrador Mancomunado
- Dixon James Patrick Benjamin
- Martinez De Ubago Tamayo Marinela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45475 , F 30, S 8, H M 799898, I/A 1 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: DATASLAYER SL
Apoderado
- Dixon James Patrick Benjamin
- Martinez De Ubago Tamayo Marinela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45007 , F 143, S 8, H M 792215, I/A 2 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Empresa: DATASLAYER SL
Administrador Mancomunado
- Dixon James Patrick Benjamin
- Martinez De Ubago Tamayo Marinela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45007 , F 140, S 8, H M 792215, I/A 1 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Información de MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA
Mostramos los datos de MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE UBAGO TAMAYO MARINELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos