MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA | Administrador Solidario | 14/08/2020 | |
ZANCISQUERRA SL | Apoderado | 18/08/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN
Empresa: ENERGIAS MARTINEZ SL
Liquidador Solidario
- Martinez De Quel Abad Felix
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 145, S 8, H LO 15419, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-26
Empresa: ENERGIAS MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Martinez De Quel Abad Felix
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 145, S 8, H LO 15419, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-26
Empresa: CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA
Administrador Solidario
- Martinez De Quel Abad Felix
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316 , F 42, S 8, H LO 2663, I/A 18 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-26
Empresa: CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA
Administrador Unico
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316 , F 42, S 8, H LO 2663, I/A 18 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-26
Empresa: CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA
Administrador Unico
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316 , F 42, S 8, H LO 2663, I/A 17 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-26
Empresa: CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA
Administrador Unico
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316 , F 42, S 8, H LO 2663, I/A 16 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-26
Empresa: ENERGIAS MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Martinez De Quel Abad Felix
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 143, S 8, H LO 15419, I/A 1 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-26
Empresa: ZANCISQUERRA SL
Apoderado
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 142, S 8, H LO 13958, I/A 3 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-26
Empresa: CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA
Administrador Unico
- Martinez De Quel Abad Marina Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316 , F 40, S 8, H LO 2663, I/A 13 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-26
Información de MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE QUEL ABAD MARINA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos