MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES ALCAMAR SL | Administrador Unico | 03/12/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO
Empresa: ROANDI SL
Consejero Delegado Solidario
- Martinez De La Parte Diego
- Saenz Fernandez Jose Andres
- Sainz Galilea Roberto
Consejero
- Casas Marcilla Miguel Angel
- Martinez De La Parte Diego
- Saenz Fernandez Jose Andres
- Sainz Galilea Roberto
Presidente
Secretario
- Martinez De La Parte Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 90, S 8, H LO 6207, I/A 2 (21/01/2002)
CVE: BORME-A-2014-38-26
Empresa: TALLERES ALCAMAR SL
Administrador Unico
- Martinez De La Parte Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 22, S 8, H LO 4124, I/A 5 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-26
Empresa: TALLERES ALCAMAR SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Martinez De La Parte Diego
Consejero
- Casas Marcilla Miguel Angel
- Cenzano Martinez Maria Teresa
- Martinez De La Parte Diego
Presidente
Secretario
- Martinez De La Parte Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 22, S 8, H LO 4124, I/A 5 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-26
Empresa: TALLERES ALCAMAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Martinez De La Parte Diego
Secretario
- Martinez De La Parte Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 22, S 8, H LO 4124, I/A 4 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-26
Información de MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO
Mostramos los datos de MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE LA PARTE DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos