MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRETONE ANDALUCES SL | Administrador Unico | 28/12/2023 | |
TARGARYEN INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 02/12/2020 | |
GLOBAL SYSTEM IMPORT EXPORT SL | Administrador Unico | 23/09/2020 | |
ALYGEM INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 20/08/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA
Empresa: CRETONE ANDALUCES SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6957 , F 151, S 8, H SE128034, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-41
Empresa: ESTESAN INTERMEDIATIONS SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 86, S 8, H A 173289, I/A 2 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-03
Empresa: TARGARYEN INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38231 , F 10, S 8, H M 680291, I/A 2 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: GLOBAL SYSTEM IMPORT EXPORT SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40715 , F 59, S 8, H M 722483, I/A 1 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Empresa: ALYGEM INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 196, S 8, H CR 31316, I/A 1 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-13
Empresa: INVERSIONES GEMYAL SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 141, S 8, H CR 28542, I/A 2 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-13
Empresa: ESTESAN INTERMEDIATIONS SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 13, S 8, H CR 28563, I/A 1 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-13
Empresa: INVERSIONES GEMYAL SL
Administrador Unico
- Martinez De La Casa Moron Genma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 141, S 8, H CR 28542, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-13
Información de MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA
Mostramos los datos de MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE LA CASA MORON GENMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos