MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMESERVE IBERIA SL | Apoderado | 29/07/2013 | 30/01/2023 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2013 | 12/01/2016 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2013 | 12/01/2016 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO
Empresa: HOMESERVE IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Da Camara De Horta Osorio Maria Francisca
- Martinez De Guinea Fernando
- Monge Muñoz Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40380 , F 115, S 8, H M 465618, I/A 92 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: REPARALIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Garcia Yolanda
- Fernandez Garcia Yolanda
- Martinez De Guinea Fernando
- Martinez De Guinea Fernando
- Martinez De Guinea Fernando
- Phillips H Stephen
- Phillips H Stephen
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34138 , F 90, S 8, H M 245386, I/A 138 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: REPARALIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diez Fickel Cristina
- Fernandez Garcia Yolanda
- Martinez De Guinea Fernando
- Phillips H Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 161, S 8, H M 245386, I/A 127 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Empresa: REPARALIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Salido Marta
- Diez Fickel Cristina
- Fernandez Garcia Yolanda
- Martinez De Guinea Fernando
- Phillips H Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 161, S 8, H M 245386, I/A 126 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Empresa: REPARALIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez De Guinea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 159, S 8, H M 245386, I/A 120 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Apoderado
- Martinez De Guinea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 35, S 8, H M 465618, I/A 26 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Información de MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO
Mostramos los datos de MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ DE GUINEA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos