MARTINEZ CUENCA PAULA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CUENCA PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ CUENCA PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNIDAD PLUS SL | Consejero | 04/07/2024 | |
GCD VANGUARDIA I DISSENY SL | Administrador Unico | 05/01/2018 | |
GRUP DE CONSTRUCCIO I DISSENY 02 SL | Apoderado | 28/05/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CUENCA PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CUENCA PAULA
Empresa: COMUNIDAD PLUS SL
Consejero
- Arias Agudo Aurelio Isidro
- Martinez Cuenca Paula
- Sarabia Rodriguez Diego Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827865, I/A 1 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: GCD VANGUARDIA I DISSENY SL
Administrador Unico
- Martinez Cuenca Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 104, S 8, H T 41182, I/A 4 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-43
Empresa: GCD VANGUARDIA I DISSENY SL
Administrador Solidario
- Comes Dalmau Gustavo
- Martinez Cuenca Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 104, S 8, H T 41182, I/A 4 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-43
Empresa: GCD VANGUARDIA I DISSENY SL
Administrador Solidario
- Comes Dalmau Gustavo
- Martinez Cuenca Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 104, S 8, H T 41182, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-43
Empresa: GRUP DE CONSTRUCCIO I DISSENY 02 SL
Apoderado
- Martinez Cuenca Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 90, S 8, H T 30763, I/A 6 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-43
Información de MARTINEZ CUENCA PAULA
Mostramos los datos de MARTINEZ CUENCA PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CUENCA PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos