MARTINEZ CRUZ RAMON
Informe ejecutivo de MARTINEZ CRUZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ CRUZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DADO REHABILITACION SL | Administrador Unico | 23/01/2018 | |
IBERIA REHABILITACION SL | Administrador Unico | 21/09/2015 | |
IBERIA REHABILITACION SL | Apoderado Solidario | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CRUZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CRUZ RAMON
Empresa: DADO REHABILITACION SL
Administrador Unico
- Martinez Cruz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45583 , F 203, S 8, H B 492638, I/A 2 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Empresa: IBERIA REHABILITACION SL
Administrador Unico
- Martinez Cruz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28851 , F 103, S 8, H B 144450, I/A 9 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Empresa: IBERIA REHABILITACION SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ruiz Luis
- Martinez Cruz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28851 , F 103, S 8, H B 144450, I/A 9 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Empresa: IBERIA REHABILITACION SL
Apoderado Solidario
- Garcia Ruiz Luis
- Martinez Cruz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28851 , F 102, S 8, H B 144450, I/A 7 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Empresa: INSTITUTO DE BELLEZA CHARI SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ruiz Luis
- Martinez Cruz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28851 , F 102, S 8, H B 144450, I/A 6 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Información de MARTINEZ CRUZ RAMON
Mostramos los datos de MARTINEZ CRUZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CRUZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos