MARTINEZ COSTA MARINA
Informe ejecutivo de MARTINEZ COSTA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ COSTA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAR'S COREA SL | Administrador Solidario | 13/04/2021 | |
ALBION MOTOR SL | Administrador Unico | 21/01/2021 | |
TRENTO MOTOR SL | Administrador Solidario | 08/07/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ COSTA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ COSTA MARINA
Empresa: PROMOCIONES IGELCASA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Igelmo Martinez Alejandro
- Igelmo Martinez Hector
- Igelmo Martinez Veronica
- Martinez Costa Marina
Presidente
- Martinez Costa Marina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41878 , F 36, S 8, H M 741660, I/A 4 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: INVERSIONES MEWHA SL
Administrador Solidario
- Martinez Costa Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14473 , F 204, S 8, H M 239356, I/A 13 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-28
Empresa: PROMOCIONES IGELCASA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Igelmo Martinez Alejandro
- Igelmo Martinez Hector
- Igelmo Martinez Veronica
- Martinez Costa Marina
Presidente
- Martinez Costa Marina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41878 , F 31, S 8, H M 741660, I/A 1 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Empresa: CAR'S COREA SL
Administrador Solidario
- Igelmo Martinez Veronica
- Martinez Costa Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25808 , F 163, S 8, H M 98165, I/A 18 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: ALBION MOTOR SL
Administrador Unico
- Martinez Costa Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 210, S 8, H M 727589, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: AUTOS VALLE DE ORO SL
Administrador Solidario
- Igelmo Martinez Vanesa
- Martinez Costa Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7837 , F 169, S 8, H M 126658, I/A 8 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Empresa: INVERSIONES MEWHA SA
Administrador Solidario
- Igelmo Martinez Veronica
- Martinez Costa Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14473 , F 156, S 8, H M 239356, I/A 9 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: INVERSIONES MEWHA SA
Administrador Solidario
- Igelmo Martinez Veronica
- Martinez Costa Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14473 , F 155, S 8, H M 239356, I/A 7 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Información de MARTINEZ COSTA MARINA
Mostramos los datos de MARTINEZ COSTA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ COSTA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos