MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 17/11/2009 | 22/05/2014 |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 17/11/2009 | 22/05/2014 |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 22/05/2014 | |
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL | Apoderado | 14/12/2012 | 17/02/2014 |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO
Apoderado Mancomunado
- Martinez Contreras Ignacio
Apoderado Solidario
- Martinez Contreras Ignacio
- Martinez Contreras Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 187, S 8, H PO 28391, I/A 64 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-36
Apoderado
- Martinez Contreras Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 154, S 8, H NA 25923, I/A 27 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-31
Apoderado
- Couceiro Pintos Aquilino
- Martinez Contreras Ignacio
- Rey Figueroa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 151, S 8, H NA 25923, I/A 21 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-31
Apoderado Mancomunado
- Martinez Contreras Ignacio
- Silveira Amoedo Ninfa
Apoderado Solidario
- Martinez Contreras Ignacio
- Silveira Amoedo Ninfa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 176, S 8, H PO 28391, I/A 40 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Contreras Ignacio
- Rodrigo Sanchez Javier
- Silveira Amoedo Ninfa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 176, S 8, H PO 28391, I/A 40 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-36
Información de MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO
Mostramos los datos de MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos