MARTINEZ CLAUSELL GEMMA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CLAUSELL GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ CLAUSELL GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRISALT ALMASSORA SL | Liquidador | 23/02/2022 | |
GRISALT ALMASSORA SL | Socio Unico | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CLAUSELL GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CLAUSELL GEMMA
Empresa: GRISALT ALMASSORA SL
Liquidador
- Martinez Clausell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270, L 833, F 44, S 8, H CS 23796, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-12
Empresa: GRISALT ALMASSORA SL
Administrador Unico
- Martinez Clausell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270, L 833, F 44, S 8, H CS 23796, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-12
Empresa: GRISALT ALMASSORA SL
Socio Único
- Martinez Clausell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270, L 833, F 43, S 8, H CS 23796, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-12
Empresa: GRISALT ALMASSORA SL
Administrador Unico
- Martinez Clausell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270, L 833, F 43, S 8, H CS 23796, I/A 3 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-12
Empresa: GRISALT ALMASSORA SL
Administrador Solidario
- Martinez Clausell Gemma
- Martinez Vives Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270, L 833, F 43, S 8, H CS 23796, I/A 3 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-12
Información de MARTINEZ CLAUSELL GEMMA
Mostramos los datos de MARTINEZ CLAUSELL GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CLAUSELL GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos