MARTINEZ CHACON TOMAS
Informe ejecutivo de MARTINEZ CHACON TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ CHACON TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESONANCIA MAGNETICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SA | Apoderado | 27/12/2016 | 18/07/2023 |
RESONANCIA MAGNETICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SA | Apoderado | 17/08/2018 | 18/07/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CHACON TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CHACON TOMAS
Apoderado
- Martinez Chacon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 7, S 8, H M 6769, I/A 20 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Apoderado
- Martinez Chacon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 222, S 8, H M 6769, I/A 12 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Apoderado
- Martinez Chacon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 222, S 8, H M 6769, I/A 11 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Información de MARTINEZ CHACON TOMAS
Mostramos los datos de MARTINEZ CHACON TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CHACON TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos