MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES CASTIÑEIRAS E HIJOS SA | Administrador Solidario | 09/03/2010 | 14/08/2018 |
MARCAS-ORENSE SL | Administrador Solidario | 03/05/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA
Administrador Solidario
- Martinez Cerredelo Carolina Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 50, S 8, H OR 1076, I/A 12 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-32
Empresa: MARCAS-ORENSE SL
Administrador Solidario
- Castiñeiras Cancelas Jose
- Martinez Cerredelo Carolina Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 620 , F 79, S 8, H OR 1075, I/A 8 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-32
Administrador Solidario
- Castiñeiras Cancelas Jose
- Castiñeiras Martinez Jose
- Martinez Cerredelo Carolina Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 50, S 8, H OR 1076, I/A 11 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-32
Administrador Solidario
- Castiñeiras Cancelas Jose
- Castiñeiras Martinez Jose
- Martinez Cerredelo Carolina Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 50, S 8, H OR 1076, I/A 10 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-32
Administrador Solidario
- Castiñeiras Cancelas Jose
- Martinez Cerredelo Carolina Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 50, S 8, H OR 1076, I/A 10 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-32
Información de MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA
Mostramos los datos de MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CERREDELO CAROLINA ELVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos