MARTINEZ CASTRO ALICIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CASTRO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ CASTRO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIKO PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 01/10/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CASTRO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CASTRO ALICIA
Empresa: PVC ESPAI-LINE SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5878, L 4785, F 80, S 8, H MA152683, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-29
Empresa: SISTEMAS PANORAMYC 20 SL
Apoderado
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5889, L 4796, F 65, S 8, H MA153194, I/A 4 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-29
Empresa: SISTEMAS PANORAMYC 20 SL
Apoderado
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5889, L 4796, F 64, S 8, H MA153194, I/A 2 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-29
Empresa: PVC ESPAI-LINE SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5878, L 4785, F 77, S 8, H MA152683, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
Empresa: SISTEMAS GLOBALES DE METAL SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 9, S 8, H SC 45103, I/A 2 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15
Empresa: ALUMINIUM PRIMARY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 96, S 8, H SC 44855, I/A 2 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-15
Empresa: SISTEMAS GLOBALES DE METAL SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 8, S 8, H SC 45103, I/A 1 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-15
Empresa: ALUMINIUM PRIMARY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 95, S 8, H SC 44855, I/A 1 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-15
Empresa: AIKO PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 123, S 8, H SC 44594, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-15
Información de MARTINEZ CASTRO ALICIA
Mostramos los datos de MARTINEZ CASTRO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CASTRO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos