MARTINEZ CASES MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ CASES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ CASES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRULAF SA | Apoderado Solidario | 23/10/2013 | |
NAVALEIT CHARTER SL | Administrador Unico | 10/10/2011 | |
FRUITS NULES SL | Administrador Unico | 31/05/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CASES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CASES MANUEL
Empresa: LANCECAB SL
Administrador Unico
- Martinez Cases Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24113 , F 218, S 8, H M 433254, I/A 3 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Empresa: BRULAF SA
Apoderado Solidario
- Martinez Cases Manuel
- Martinez Cases Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359, L 1671, F 187, S 8, H V 22833, I/A 36 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-46
Empresa: NAVALEIT CHARTER SL
Administrador Unico
- Martinez Cases Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39049 , F 41, S 8, H B 336257, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-08
Empresa: FRUITS NULES SL
Administrador Unico
- Martinez Cases Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509, L 76, F 110, S 8, H CS 2115, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-12
Información de MARTINEZ CASES MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ CASES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CASES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos