MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS
Informe ejecutivo de MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DETERVIC SA | Administrador Unico | 11/06/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS
Empresa: DETERVIC SA
Administrador Unico
- Martinez Casellas Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 16, S 8, H B 40701, I/A 16 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08
Empresa: INSTAQUIM VALENCIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Baixauli Ros David
- Martinez Casellas Josep Lluis
- Martinez Delgado Juan Angel
- Perona Castellano Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6723, L 4027, F 219, S 8, H V 73892, I/A A (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-46
Empresa: INSTAQUIM SL
Liquidador
- Martinez Casellas Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20309 , F 70, S 8, H B 4403, I/A 12 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Empresa: DETERVIC SA
Administrador Unico
- Martinez Casellas Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 16, S 8, H B 40701, I/A 14 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Empresa: INSTAQUIM SL
Liquidador
- Martinez Casellas Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20309 , F 69, S 8, H B 4403, I/A 11 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: INSTAQUIM SL
Administrador
- Martinez Casellas Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20309 , F 69, S 8, H B 4403, I/A 11 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Información de MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS
Mostramos los datos de MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CASELLAS JOSEP LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos