MARTINEZ CARRETERO DANIEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ CARRETERO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE MARTINEZ CARRETERO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA | Presidente | 26/08/2019 | |
ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA | Consejero | 26/08/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CARRETERO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CARRETERO DANIEL
Empresa: ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA
Consejero
- Calabro Leonardo
- Martinez Carretero Daniel
- Nervegna Alessandro
- Santoul Jean Baptiste
- Soldi Marco
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11095, L 8373, F 207, S 8, H V 92109, I/A 51 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-46
Empresa: HIGHESTIME XXI SL
Consejero
- Martinez Carretero Daniel
- Minneci Fabrizio
- Nervegna Alessandro
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10751, L 8031, F 36, S 8, H V 190377, I/A 15 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-46
Empresa: ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA
Consejero
- Calabro Leonardo
- Martinez Carretero Daniel
- Santoul Jean Baptiste
- Soldi Marco
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11095, L 8373, F 202, S 8, H V 92109, I/A 45 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: HIGHESTIME XXI SL
Consejero
- Martinez Carretero Daniel
- Minneci Fabrizio
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10751, L 8031, F 36, S 8, H V 190377, I/A 14 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA
Consejero
- Degregori Marco
- Martinez Carretero Daniel
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11095, L 8373, F 201, S 8, H V 92109, I/A 42 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-46
Empresa: HIGHESTIME XXI SL
Consejero
- Degregori Marco
- Martinez Carretero Daniel
- Minneci Fabrizio
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10751, L 8031, F 35, S 8, H V 190377, I/A 11 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-46
Empresa: ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA
Consejero
- Baubry Patrick Andre
- Degregori Marco
- Lamsfus Bravo Guillermo
- Martinez Carretero Daniel
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 50, S 8, H V 92109, I/A 37 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-46
Empresa: HIGHESTIME XXI SL
Consejero
- Degregori Marco
- Lamsfus Bravo Guillermo
- Martinez Carretero Daniel
- Minneci Fabrizio
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10751, L 8031, F 34, S 8, H V 190377, I/A 7 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-46
Empresa: ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA
Consejero
- Baubry Patrick Andre
- Degregori Marco
- Lamsfus Bravo Guillermo
- Martinez Carretero Daniel
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 46, S 8, H V 92109, I/A 32 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-46
Empresa: HIGHESTIME XXI SL
Consejero
- Degregori Marco
- Lamsfus Bravo Guillermo
- Martinez Carretero Daniel
- Minneci Fabrizio
Presidente
- Martinez Carretero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10751, L 8031, F 30, S 8, H V 190377, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-46
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ CARRETERO DANIEL
Mostramos los datos de MARTINEZ CARRETERO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CARRETERO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos