MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CMD AEROPUERTOS CANARIOS SL | Apoderado Solidario | 06/05/2021 | |
CEPSA AVIACION SA | Apoderado Solidario | 22/02/2021 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Apoderado | 14/02/2019 | |
CEDIPSA COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS SA | Apoderado Solidario | 04/02/2019 | |
CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA | Apoderado | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES
Empresa: CMD AEROPUERTOS CANARIOS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Caridad Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3731 , F 42, S 8, H TF 11277, I/A 123 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-38
Empresa: INTRANSPORT SERVICE XXI SL
Apoderado Solidario
- Martinez Caridad Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 203, S 8, H SS 23247, I/A 34 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: CEPSA AVIACION SA
Apoderado Solidario
- Martinez Caridad Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 100, S 8, H TF 5584, I/A 105 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado
- Martinez Caridad Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35791 , F 92, S 8, H M 12689, I/A 1778 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Apoderado Solidario
- Martinez Caridad Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32524 , F 70, S 8, H M 12087, I/A 395 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA
Apoderado
- Martinez Caridad Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35191 , F 105, S 8, H M 44195, I/A 390 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Información de MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CARIDAD MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos