MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUMOGESI SA | Consejero Delegado Solidario | 27/05/2020 | |
HUMOGESI SA | Vicepresidente | 27/05/2020 | |
HUMOGESI SA | Consejero | 27/05/2020 | |
HUMOGESI SA | Apoderado | 28/04/2017 | |
MAR-OFIR SL | Administrador Unico | 02/09/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA
Empresa: HUMOGESI SA
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Carballal Ana-emma
- Martinez Perez Luciano
Consejero
- Gonzalez Costas Luis
- Martinez Carballal Ana-emma
- Martinez Carballal Santiago
- Martinez Muradas Jose Antonio
- Martinez Perez Luciano
- Muradas Leboreiro Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martinez Carballal Ana-emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 220, S 8, H PO 1686, I/A 24 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-36
Empresa: HUMOGESI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Costas Luis
- Martinez Carballal Ana-emma
- Martinez Carballal Santiago
- Martinez Muradas Jose Antonio
- Martinez Perez Luciano
- Muradas Leboreiro Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 220, S 8, H PO 1686, I/A 24 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-36
Empresa: HUMOGESI SA
Apoderado
- Martinez Carballal Ana-emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 220, S 8, H PO 1686, I/A 23 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-36
Empresa: HUMOGESI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 217, S 8, H PO 1686, I/A 18 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-36
Empresa: HUMOGESI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 217, S 8, H PO 1686, I/A 18 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-36
Empresa: HUMOGESI SA
Consejero
- Martinez Carballal Ana-emma
- Muradas Leboreiro Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 216, S 8, H PO 1686, I/A 17 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-36
Empresa: MAR-OFIR SL
Administrador Unico
- Martinez Carballal Ana-emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 2328, F 195, S 8, H PO 13164, I/A 11 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-36
Información de MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA
Mostramos los datos de MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CARBALLAL ANA-EMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos