MARTINEZ CANOVAS ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ CANOVAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ CANOVAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEDA LEVANTE SL | Administrador Unico | 04/03/2020 | 15/12/2023 |
LEDA LEVANTE SL | Socio Unico | 06/03/2020 | 08/10/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CANOVAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CANOVAS ANTONIO
Empresa: LEDA LEVANTE SL
Socio Único
- Martinez Canovas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 105, S 8, H M 606756, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: LEDA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Martinez Canovas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 104, S 8, H M 606756, I/A 2 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Información de MARTINEZ CANOVAS ANTONIO
Mostramos los datos de MARTINEZ CANOVAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CANOVAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos