MARTINEZ CAMPILLO ISABEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ CAMPILLO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ CAMPILLO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2022 | |
CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL | Apoderado Solidario | 21/08/2018 | |
CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL | Apoderado | 03/02/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CAMPILLO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CAMPILLO ISABEL
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Caba Francisca
- Calvo Miguelez Pablo Jose
- Cardenal Capdevila Maria Merce
- De La Rosa Lopez Maria Angeles
- Delgado Ramirez Luis
- Fariña Mora Rocio Del Mar
- Gamonal Fernandez Silvia Maria
- Jimeno Miguel Francisco Alberto
- Llaneza Montoya Rosa Maria
- Martinez Campillo Isabel
- Santacreu Lujan Eva Maria
- Vera Izquierdo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4393 , F 107, S 8, H A 156980, I/A 449 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-03
Empresa: CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL
Apoderado Solidario
- Martinez Campillo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 111, S 8, H B 385950, I/A 6 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: KRONOS UTILITIES SL
Apoderado Solidario
- Martinez Campillo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 72, S 8, H B 477158, I/A 3 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
Empresa: CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL
Administrador Solidario
- Martinez Campillo Isabel
- Rascon Pastor Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 109, S 8, H B 385950, I/A 3 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Empresa: CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL
Apoderado
- Martinez Campillo Isabel
- Rascon Pastor Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 109, S 8, H B 385950, I/A 4 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Empresa: CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL
Administrador Solidario
- Martinez Campillo Isabel
- Rascon Pastor Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 106, S 8, H B 385950, I/A 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Información de MARTINEZ CAMPILLO ISABEL
Mostramos los datos de MARTINEZ CAMPILLO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CAMPILLO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos