MARTINEZ BURRIEL SUSANA
Informe ejecutivo de MARTINEZ BURRIEL SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ BURRIEL SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS LAS DOS VILLAS SL | Apoderado Mancomunado | 18/04/2024 | |
MEZCLAS ASFALTICAS SOSTENIBLES AIE | Apoderado Solidario | 29/08/2022 | |
ASFALTOS JAEN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/02/2019 | |
OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SL | Apoderado | 28/01/2019 | |
TRABAJOS BITUMINOSOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2019 | |
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2019 | |
EUROVIA MANAGEMENT ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 21/01/2019 | |
VALORIZACION DE ESCORIAS PARA LA CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2019 | |
ATOSA AGLOMERADOS TOLEDO SL | Apoderado Solidario | 18/01/2019 | |
PROBISA VIAS Y OBRAS SL | Apoderado Solidario | 17/01/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BURRIEL SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BURRIEL SUSANA
Empresa: ARIDOS LAS DOS VILLAS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5647, L 4554, F 224, S 8, H MA 60341, I/A 12 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-29
Empresa: MEZCLAS ASFALTICAS SOSTENIBLES AIE
Apoderado Solidario
- Alvaro Enebral Jesus
- Gomez Rubio Silvia
- Martinez Burriel Susana
- Paternina Olazabal Alvaro
- Rodriguez Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43890 , F 134, S 8, H M 774537, I/A 3 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Empresa: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SL
Apoderado
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 161, S 8, H LU 627, I/A 68 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-27
Empresa: ASFALTOS JAEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 165, S 8, H J 652, I/A 50 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-23
Empresa: TRABAJOS BITUMINOSOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21286 , F 217, S 8, H M 64492, I/A 144 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 222, S 8, H T 20541, I/A 26 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-43
Empresa: EUROVIA MANAGEMENT ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18264 , F 105, S 8, H M 37698, I/A 415 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27443 , F 51, S 8, H M 490551, I/A 45 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: ATOSA AGLOMERADOS TOLEDO SL
Apoderado Solidario
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 106, S 8, H M 581203, I/A 14 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: PROBISA VIAS Y OBRAS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Burriel Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 148, S 8, H M 490539, I/A 52 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ BURRIEL SUSANA
Mostramos los datos de MARTINEZ BURRIEL SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BURRIEL SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos