MARTINEZ BREA VERONICA
Informe ejecutivo de MARTINEZ BREA VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ BREA VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | 04/08/2022 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado | 20/05/2010 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BREA VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BREA VERONICA
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Chueca Peñalosa
- Cabanillas Baena Juan Carlos
- De Luna Gonzalez Jesus
- De Noronha Ribeiro De Almeida Miguel
- Escudero I Guardia Xavier
- Fernandez Vila Xavier
- Garcia Garcia Diana
- Garrido Cano Jorge
- Gavalda Cazorla Albert
- Gonzalez Filba Jordi
- Ignacio De Diego Serrano
- Luque Zarraute Jorge Manuel
- Martinez Brea Veronica
- Martinez Roldan Alexandra
- Moya Fernandez Israel Gerardo
- Peña Fabrega Maria Del Carmen
- Perea Lozano Antonio
- Quintas Perez Andrea
- Reh Andrea
- Reyes Hervas Raul
- Roberto Gutierrez Feced
- Rodriguez Gonzalez Paula
- Romo Yague Jose Angel
- Sacristan Alonso Francisco Javier
- Sampol Terrones Jose Luis
- Zarzuelo Merino Juan
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 8, S 8, H S 1960, I/A 4659 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abril Moya Ana Belen
- Abril Sanchez Antonio
- Aguado Cid Marcos
- Aguilera Nuñez Beatriz
- Albert Garcia Maria Gracia
- Alepuz Alarcon Jose Andres
- Aliaga Garcia Maria Del Carmen
- Almohalla Nieto Raquel
- Alonso Reina Sara Maria
- Aparisi Semper Ester
- Arteaga Tello Veronica
- Augustin Iniesta Ana Vanessa
- Aviles Garcia Juan
- Ayala Luque Carmen Belen
- Ayala Rodriguez Cesar
- Baba Baba Ionela Adriana
- Barquiel Alcala Thamar
- Barrachina Selles Vanessa
- Baviera Casaban Maria Jesus
- Baydal Vela Vicente
- Beltran Reverter Carmen
- Bernabeu Ballester Cristina
- Bernabeu Guerra Manuel Javier
- Berrendo Garcia Rafael
- Blat Trull Luis
- Boix Coves Nuria
- Bou Perez Miguel Angel
- Breso Albiñana Carlos
- Brion Yañez Loreta
- Bueno Garcia Miguel
- Bustos Castañeda Ana Carmen
- Cacho Garcia Laura
- Calvente Gil Jose
- Campo Recio Jose Roman
- Cañadilla Rodriguez Maria Isabel
- Cañal Gallego Alfredo
- Cano Garcia Andres
- Cano Vadillo Cristina
- Casla Martin Jose Luis
- Castejon Hernandez Jose
- Castillo Gallardo Francisco Jose
- Castillo Hernandez Jose Miguel
- Celis Prieto Leticia
- Chulvi Rosello Javier
- Clemente Manero Antonio
- Coret Ferriols Jose
- Corral Ruiz Jose Ramon
- Corrochano Santa Cruz Virginia
- Cortecero Garcia Ana Isabel
- Cortes Blanes Jose Luis
- Cortes Cruz Miguel Angel
- Cruz Fernandez Manuel
- Cuevas Guerra Ana Maria
- Davila Hidalgo Maria Jesus
- De La Rosa Moyano David
- Del Cid Cortes David
- Del Valle Jaen Isabel Maria
- Delgado Piqueras Maria Elena
- Delgado Torrescusa Matilde Amparo
- Diaz Jaular Maria Jose
- Diaz Martos Juan Jose
- Diaz Torres Alicia
- Domingo Saura Luis
- Encinar Jimenez Jose Luis
- Felez Aranda Marta
- Fernandez Anes Beatriz
- Fernandez Copado Eva Maria
- Fernandez-llamazares Travieso Xiana
- Fernandez Lopez Victor Manuel
- Ferrus Perez Inmaculada
- Funes Zafra Maria Del Pilar
- Galindo Puerta Araceli
- Garcia Cano Elena
- Garcia Chamorro Purificacion
- Garcia Diaz Eva
- Garcia Laso Antonia
- Garcia Nicot Ana Isabel
- Garcia Olmos Marta
- Garcia Pedrosa Ana
- Garcia Sanchez Raquel
- Gil Cordoba Pedro Jose
- Gil Liroa Victor-manuel
- Gomez Cabellos Maria De Los Angeles
- Gomez Egea Isabel Maria
- Gomez Sala Veronica
- Gomez Valero Juan Diego
- Gomis Martinez Patricia
- Gomis Sempere Fernando Jose
- Gonzalez Oteros Jesus
- Gonzalez Rodriguez Enrique
- Gonzalo Utrilla Fernando
- Guaita Conejos Miguel Angel
- Gutierrez Santanatalia Javier
- Heredero Vera Rafael
- Hernandez Lopez Jesus
- Hernandez Ruiz Alicia
- Herraiz Sanchez Susana
- Hurtado Hernandez Ana Isabel
- Ivorra Aura Maria Lourdes
- Jimenez Redondo Maria
- Lagos Marquez Sergio
- Lajarin Roca Luis Eduardo
- Lanz Valdivieso Juan Maria
- Lara Lujan Elia
- Lazaro Jimenez Javier
- Leon Granell Jordi
- Leon Martinez Oscar
- Leon Solana Fernando
- Llamas Garijo Vicenta
- Lopez Guillen Alicia
- Lopez Moreno Juan Jose
- Lorente Lillo Cecilia
- Lorenzo Gonzalez Maria Jose
- Lucas Navarro Maria Amparo
- Lucas Tomas Salvador
- Luque Ortiz Javier-domingo
- Marban Garcia Abel
- Marquez Diaz Monica
- Martin Alonso Vanessa
- Martin Corchero German
- Martin Franco Iratxe
- Martin Garcia Maria Reyes
- Martin Gonzalez Alfredo
- Martin Maturana Cristina
- Martin Mendoza Seila
- Martinez Brea Veronica
- Martinez Mozas Cristina
- Mascarell Gil Manuel
- Mateu Alemany Jose Antonio
- Matoses Pedros Antonio
- Miquel Sanchis Erika
- Molina Luque Jorge Miguel
- Monne Pujol Marta
- Montalvo Arenzana Judith
- Monterroso Navarro Laura
- Montes Lopez Jose Domingo
- Monzon Garcia Maria Teresa
- Morales Alburquerque Raul
- Morales Sanchez Maria Dolores
- Moreno Gutierrez Antonio Angel
- Moreno Martinez Pablo Jose
- Moreno Perdiguero Eva Maria
- Moreno Porras Alfonso Agustin
- Muñoz Gonzalez Alberto
- Muñoz Jurado Miguel Angel
- Navarro-pingarron Rodriguez Debora
- Navarro Rodriguez Moises
- Nuñez Conde Marina
- Orellana Arboledas Felix
- Ortiz Quesada Francisca
- Pacheco Jimenez Virginia
- Pacios Rodriguez David
- Pais Pazos Jose Manuel
- Parraga Jimenez Felipe
- Peñaranda Carralero Maria Julia
- Perez Diez Juan-antonio
- Perez Lorenzo Maria Luisa
- Perez Matilla Vanessa
- Perez Segura Patricia
- Picazo Matamoros Arantxa
- Pillet Chazarra Begoña
- Pina Romero Juan Manuel
- Planelles Hernandez Jose Manuel
- Prieto Ortega Isabel Maria
- Puentes Vallesquino Francisco
- Puerto Rodriguez Alba
- Recuero Muñoz Sergio
- Rodriguez Alcala Teresa
- Rodriguez Delgado Jose Maria
- Rodriguez Garcia Marta
- Rodriguez Marcos Eloy
- Rodriguez Rodriguez Carlos Javier
- Ruiz Dominguez Antonio Miguel
- Ruiz Tolosa Javier Eduardo
- Saez Perez Hilario
- Salcedo Lindo Maria Angeles
- San Juan De La Cruz Juan Carlos
- Sanchez Garcia Serrano Carlos
- Sanchez Gutierrez Maria Del Carmen
- Sanchez Leon Raul
- Sanchez Liñan Jorge Miguel
- Sanchez Llovet Berta
- Sanchez Sanchez Juana
- Sancho Juan Miguel Angel
- Sanz Casans Enrique
- Sanz Juanes Oscar Alejandro
- Sanz Miranda Carolina
- Segui Moreno Paula
- Serer Velasco Iñigo
- Serrano Martinez Sonia
- Soneira Reboredo Fernando
- Talavera Ruiz Rosa Vanesa
- Valades Marin Cristobal
- Valls Latorre Vicente
- Varela Zas Alejandro
- Velazquez Caballer Sergio
- Villa Dominguez Victoriano
- Villacampa Blasi Eloi
- Viñe Casado Francisco Javier
- Yepes Dura Efigenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 36, S 8, H S 1960, I/A 3551 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado
- Aguayo Herranz Susana
- Aguilar Cuadrenys Roma
- Alfaro Perez Miguel
- Alfonso Anton Nieves
- Alonso Castañeda Natalia
- Alvarez Villa Sonia
- Ambel Garcia Maria Angustias
- Arias Quintero Maria Eugenia
- Cabanelas Alvarez Alberto
- Cañero Marmol Angel
- Capelo Vieiteis Samuel
- Carmona Aguera Sonia
- Casado Cabrejas Vanesa
- Casares Anton Pedro
- De La Rosa Gonzalez Jose Carlos
- Diaz Rodriguez Maria Belen
- Exposito Sanz Jorge
- Fernandez Gordo Miriam
- Fernandez Villalobos Jose Manuel
- Gallardo Moreno Jose Raul
- Garcia Herrero Ana Isabel
- Garcia Perez-chao Borja
- Garcia Pozo Francisco Javier
- Gascon Melero Estrella
- Gomez Baena Jose David
- Gomez Ruti Paloma
- Gonzalez Sanz Patricia
- Gonzalvo Tort Noemi
- Gosalvez Rey Tatiana
- Guijarro Robles Juan Manuel
- Isla Acebes Leticia
- Jimenez Heble Maria Del Valle
- Jimenez Redondo Maria
- Juarez Manso Angel
- Losada Gomez Lucia
- Lucas Navarro Maria Amparo
- Mancebo Ramos Maria
- Martinez Brea Veronica
- Martinez Robles Santiago
- Martinez Vera Juan Jose
- Mata Ortiz Elena
- Millan Perez Yolanda
- Mora Moscoso Leticia
- Navarro Sanchez Maria Llanos
- Neira Fernandez Melania
- Olmos Gomez Emilia Maria
- Orrantia Arbaizagoitia Aitor
- Pastor Manchon Ayna Maria
- Paz Paz Patricia
- Pedroche De La Fuente Maria Del Mar
- Penin Sanz Daniel
- Perez Lopez Manuel
- Reyes Buongiovanni Sonia Maria
- Rodriguez Bosch Ana
- Rodriguez Mosquera Juan
- Sanchez Sanchez Maria Dolores
- Segura Albarracin Jorge
- Solino Fernandez Elizabeth
- Vecino Huerga Antonio
- Vicente-franqueira Rodriguez Daniel
- Vidal Garcia Alejandra
- Virseda De Lucas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 38, S 8, H M 2715, I/A 2246 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Información de MARTINEZ BREA VERONICA
Mostramos los datos de MARTINEZ BREA VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BREA VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos