MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINEZ RIDAO AGRICOLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/09/2024 | |
SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS SL | Apoderado Solidario | 05/09/2024 | |
SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS SL | Apoderado | 05/09/2024 | |
MARTINEZ RIDAO AVIACION SL | Administrador Solidario | 15/05/2023 | |
TRABAJOS AEREOS MARISMEÑOS SA | Apoderado | 22/11/2021 | |
SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS SL | Apoderado Solidario | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
Empresa: MARTINEZ RIDAO AGRICOLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Bonilla Alvaro
- Martinez Bonilla Miguel Angel
- Martinez Bonilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139178, I/A 4 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-41
Apoderado Solidario
- Martinez Bonilla Alvaro
- Martinez Bonilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 4353, I/A 25 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-41
Apoderado
- Martinez Bonilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 4353, I/A 24 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-41
Empresa: MARTINEZ RIDAO AVIACION SL
Administrador Solidario
- Martinez Bonilla Miguel Angel
- Martinez Ridao Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7380 , F 151, S 8, H SE 86203, I/A 18 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: MARTINEZ RIDAO AVIACION SL
Administrador Unico
- Martinez Bonilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7380 , F 151, S 8, H SE 86203, I/A 18 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: TRABAJOS AEREOS MARISMEÑOS SA
Apoderado
- Martinez Bonilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 9, S 8, H SE 2414, I/A 25 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-41
Empresa: MARTINEZ RIDAO AVIACION SL
Administrador Unico
- Martinez Bonilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 8, S 8, H SE 86203, I/A 1 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-41
Apoderado Solidario
- Martinez Bonilla Alvaro
- Martinez Bonilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 47, S 8, H SE 4353, I/A 9 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-41
Empresa: FAMAES AVIACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 195, S 8, H CO 20886, I/A 2 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-14
Información de MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BONILLA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos