MARTINEZ BOLIVAR CARMEN
Informe ejecutivo de MARTINEZ BOLIVAR CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ BOLIVAR CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYALA COMERCIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/05/2015 | 05/02/2024 |
AYALA COMERCIAL SA | Consejero | 25/11/2009 | 05/02/2024 |
COMPAÑIA INMOBILIARIA RECREATIVA SL | Administrador Mancomunado | 16/11/2009 | 01/10/2018 |
COMERCIAL DE DULCES SL | Presidente | 26/11/2009 | 13/08/2018 |
COMERCIAL DE DULCES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/11/2009 | 13/08/2018 |
COMERCIAL DE DULCES SL | Consejero | 26/11/2009 | 13/08/2018 |
ESMAVE COMERCIAL SL | Administrador Mancomunado | 17/11/2009 | 15/03/2016 |
AYALA COMERCIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/09/2012 | 18/05/2015 |
AYALA COMERCIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 25/11/2009 | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BOLIVAR CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BOLIVAR CARMEN
Empresa: AYALA COMERCIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Vicente Arche Herrera Guillermo Emilio
Consejero
- Achiaga Ponce De Leon Esteban
- Herrera Ramos Teodomiro
- Martinez Bolivar Carmen
- Ruiz Palomo Manuel
- Vicente Arche Herrera Guillermo Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 171, S 8, H M 22895, I/A 13M (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA RECREATIVA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13307 , F 12, S 8, H M 2833, I/A 9 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: COMERCIAL DE DULCES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
Consejero
- Achiaga Ponce De Leon Esteban
- Herrera Ramos Teodomiro
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
- Ruiz Palomo Manuel
Presidente
- Martinez Bolivar Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15182 , F 65, S 8, H M 253963, I/A 15 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-28
Empresa: ESMAVE COMERCIAL SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4908 , F 63, S 8, H M 80284, I/A 8 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Empresa: AYALA COMERCIAL SA
Consejero
- Achiaga Ponce De Leon Esteban
- Herrera Ramos Teodomiro
- Martinez Bolivar Carmen
- Ruiz Palomo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 171, S 8, H M 22895, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: AYALA COMERCIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Vicente Arche Herrera Guillermo Emilio
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 171, S 8, H M 22895, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: AYALA COMERCIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 171, S 8, H M 22895, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: AYALA COMERCIAL SA
Consejero
- Achiaga Ponce De Leon Esteban
- Herrera Ramos Teodomiro
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
- Ruiz Palomo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 170, S 8, H M 22895, I/A 12 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Empresa: AYALA COMERCIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 170, S 8, H M 22895, I/A 12 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Empresa: AYALA COMERCIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Bolivar Carmen
- Myrsep Verdasco Sonja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 170, S 8, H M 22895, I/A 12 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ BOLIVAR CARMEN
Mostramos los datos de MARTINEZ BOLIVAR CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BOLIVAR CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos