MARTINEZ BERRUETA ALVARO
Informe ejecutivo de MARTINEZ BERRUETA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ BERRUETA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL NORTEXPRES SL | Administrador Unico | 20/01/2016 | |
DATO ECONOMICO SA | Administrador Unico | 19/05/2014 | |
DATO ASESORES EN COMUNICACION SL | Administrador Unico | 11/05/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BERRUETA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BERRUETA ALVARO
Empresa: DATO ECONOMICO SA
Administrador Unico
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 7546, I/A 14 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-01
Empresa: DATO ECONOMICO SA
Administrador Unico
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 143, S 8, H VI 7546, I/A 12 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-01
Empresa: DIGITAL NORTEXPRES SL
Administrador Unico
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 195, S 8, H VI 17859, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-01
Empresa: DATO ECONOMICO SA
Administrador Unico
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 143, S 8, H VI 7546, I/A 11 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-01
Empresa: DATO ECONOMICO SA
Administrador Unico
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 143, S 8, H VI 7546, I/A 11 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-01
Empresa: DATO ASESORES EN COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 87, S 8, H VI 14631, I/A 2 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-01
Empresa: DATO ASESORES EN COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Martinez Berrueta Alvaro
- Ramon Fernandez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 87, S 8, H VI 14631, I/A 2 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-01
Empresa: DATO ASESORES EN COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Martinez Berrueta Alvaro
- Ramon Fernandez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 85, S 8, H VI 14631, I/A 1 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-01
Empresa: P.V. RODALCA SL
Liquidador
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 22, S 8, H VI 4778, I/A 3 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-01
Empresa: P.V. RODALCA SL
Administrador Unico
- Martinez Berrueta Alvaro
Liquidador
- Martinez Berrueta Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 22, S 8, H VI 4778, I/A 3 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-01
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ BERRUETA ALVARO
Mostramos los datos de MARTINEZ BERRUETA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BERRUETA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos