MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSFORMADOS DE CAUCHO Y CORCHO SL | Socio Unico | 31/08/2020 | |
PALCRIS SL | Apoderado | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA
Empresa: TRANSFORMADOS DE CAUCHO Y CORCHO SL
Socio Único
- Martinez Bernal Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 225, S 8, H TO 17624, I/A 6 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-45
Empresa: CRISPAL PELUQUEROS SL
Administrador Unico
- Martinez Bernal Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33234 , F 180, S 8, H M 598083, I/A 1 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: PALCRIS SL
Apoderado
- Martinez Bernal Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 147, S 8, H M 50731, I/A 8 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: PALCRIS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Bernal Maria Cristina
- Martinez Bernal Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 147, S 8, H M 50731, I/A 7 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: DALLE PELUQUEROS SL
Administrador Solidario
- Martin Navarro Cesar Augusto
- Martinez Bernal Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10292 , F 187, S 8, H M 163942, I/A 5 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Empresa: ALDABE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Martinez Bernal Alfonso
- Martinez Bernal Maria Cristina
- Sanchez De Diego Daniel
- Sanchez Esteban Daniel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 111, S 8, H M 72809, I/A 22 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: ALDABE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Martinez Bernal Alfonso
- Martinez Bernal Maria Cristina
- Sanchez De Diego Daniel
- Sanchez Esteban Daniel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395 , F 198, S 8, H M 72809, I/A 21 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-28
Información de MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BERNAL MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos