MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER
Informe ejecutivo de MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANDOYDANI ESPAÑA SL | Socio Unico | 23/12/2020 | |
MANDOYDANI ESPAÑA SL | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
DTH EUROPA SA | Apoderado | 09/02/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER
Empresa: DTH EUROPA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lara Del Olmo Jose Antonio
- Martinez Benitez Armando Javier
- Villasante Guzman Rafael
Presidente
Secretario
- Martinez Benitez Armando Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 215, S 8, H M 183371, I/A 33 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: DTH EUROPA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Martinez Benitez Armando Javier
- Villasante Guzman Rafael
Presidente
Secretario
- Martinez Benitez Armando Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29394 , F 214, S 8, H M 183371, I/A 32 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: MANDOYDANI ESPAÑA SL
Nuevo Socio Único
- Martinez Benitez Armando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40957 , F 47, S 8, H M 726493, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: MANDOYDANI ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Martinez Benitez Armando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40957 , F 47, S 8, H M 726493, I/A 2 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Empresa: IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Jean Louis Romy Belilos
- Laurance Mellman
- Martinez Benitez Armando Javier
- Roures Cervera Teia
- Roures Llop Jaume
- Sanabria Luengo Jose Maria
- Villasante Guzman Rafael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 55, S 8, H B 329375, I/A 42 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL
REPR.143 RRM
- Martinez Benitez Armando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 55, S 8, H B 329375, I/A 41 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: DTH EUROPA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11678 , F 224, S 8, H M 183371, I/A 22 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: TELEPARABOLAS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15089 , F 210, S 8, H M 182108, I/A 13 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Información de MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER
Mostramos los datos de MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BENITEZ ARMANDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos