MARTINEZ BAREA FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTINEZ BAREA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ BAREA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I Q E S INDUSTRIA QUIMICA ECOLOGICA SL | Administrador Unico | 31/01/2014 | |
EVASSIONBIKES SL | Apoderado | 13/06/2012 | |
EVASSIONBIKES SL | Socio Unico | 06/02/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BAREA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BAREA FRANCISCO
Administrador Unico
- Martinez Barea Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12113 , F 35, S 8, H M 191145, I/A 4 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Administrador Solidario
- Martinez Barea Francisco
- Martinez Barea Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12113 , F 35, S 8, H M 191145, I/A 3 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Empresa: EVASSIONBIKES SL
Apoderado
- Martinez Barea Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29621 , F 10, S 8, H M 533082, I/A 3 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
Empresa: EVASSIONBIKES SL
Administrador Unico
- Martinez Barea Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29621 , F 9, S 8, H M 533082, I/A 2 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
Empresa: EVASSIONBIKES SL
Administrador Unico
- Martinez Barea Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29621 , F 9, S 8, H M 533082, I/A 1 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Empresa: EVASSIONBIKES SL
Socio Único
- Martinez Barea Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29621 , F 9, S 8, H M 533082, I/A 1 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Información de MARTINEZ BAREA FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTINEZ BAREA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BAREA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos