MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN
Informe ejecutivo de MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUS ROMAR SL | Socio Unico | 19/10/2012 | 18/06/2024 |
ROBIMARMOR SL | Socio Unico | 05/10/2016 | 15/07/2020 |
ROBIMARMOR SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | 15/07/2020 |
ROBIMARMOR SL | Liquidador | 15/07/2020 | 15/07/2020 |
SALUS ROMAR SL | Administrador Unico | 19/10/2012 | 25/09/2018 |
SALUD DEL NIÑO SL | Socio Unico | 12/09/2012 | 28/08/2013 |
SALUD DEL NIÑO SL | Administrador Unico | 12/09/2012 | 28/08/2013 |
SALUD DEL NIÑO SL | Administrador Unico | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN
Empresa: ROBIMARMOR SL
Liquidador
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 144, S 8, H TF 57862, I/A 2 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-38
Empresa: ROBIMARMOR SL
Administrador Unico
- Martinez Baños Roberto Martin
Liquidador
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 144, S 8, H TF 57862, I/A 2 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-38
Empresa: SALUS ROMAR SL
Administrador Unico
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 152, S 8, H TF 50901, I/A 3 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-38
Empresa: ROBIMARMOR SL
Administrador Unico
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 143, S 8, H TF 57862, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Empresa: ROBIMARMOR SL
Socio Único
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 143, S 8, H TF 57862, I/A 1 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Empresa: SALUD DEL NIÑO SL
Administrador Unico
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 148, S 8, H TF 39518, I/A 9 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-38
Empresa: SALUS ROMAR SL
Administrador Unico
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 151, S 8, H TF 50901, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Empresa: SALUS ROMAR SL
Socio Único
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 151, S 8, H TF 50901, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Empresa: SALUD DEL NIÑO SL
Administrador Unico
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 148, S 8, H TF 39518, I/A 8 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Empresa: SALUD DEL NIÑO SL
Nuevo Socio Único
- Martinez Baños Roberto Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 148, S 8, H TF 39518, I/A 7 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN
Mostramos los datos de MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BAÑOS ROBERTO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos