MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERTIDOS DEL VINALOPO SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2017 | |
CONSTRUCCIONES JESUMAT SL | Socio Unico | 14/11/2013 | |
MARACOCO PRODUCCIONES 2011 SL | Administrador Unico | 30/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS
Empresa: CENTER HABITAT 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Martinez Eva Maria
- Martinez Arroyo Antonio Jesus
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 76, S 8, H A 172840, I/A 2 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-03
Empresa: CENTER HABITAT 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Martinez Eva Maria
- Martinez Arroyo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 75, S 8, H A 172840, I/A 1 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-03
Empresa: VERTIDOS DEL VINALOPO SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Arroyo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 163, S 8, H A 114836, I/A 3 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-03
Empresa: HERMANOS ARROYO 2009 SL
Administrador Unico
- Martinez Arroyo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 188, S 8, H A 114851, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Empresa: CONSTRUCCIONES JESUMAT SL
Socio Único
- Martinez Arroyo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 201, S 8, H A 58600, I/A 5 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-03
Empresa: VERTIDOS DEL VINALOPO SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Arroyo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 163, S 8, H A 114836, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-03
Empresa: MARACOCO PRODUCCIONES 2011 SL
Administrador Unico
- Martinez Arroyo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 222, S 8, H A 126131, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-03
Información de MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ARROYO ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos