MARTINEZ APARICIO GONZALO
Informe ejecutivo de MARTINEZ APARICIO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ APARICIO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITRICOS LOMART SL | Administrador Unico | 21/02/2023 | |
CITRICOS LOMART SL | Socio Unico | 21/02/2023 | |
CITRICOS MARCA SL | Administrador Unico | 01/10/2019 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ APARICIO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ APARICIO GONZALO
Empresa: CITRICOS LOMART SL
Administrador Unico
- Martinez Aparicio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 97, S 8, H A 151325, I/A 4 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-03
Empresa: CITRICOS LOMART SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Martinez Maria De La Cruz
- Martinez Aparicio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 97, S 8, H A 151325, I/A 4 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-03
Empresa: CITRICOS LOMART SL
Socio Único
- Martinez Aparicio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 97, S 8, H A 151325, I/A 4 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-03
Empresa: CITRICOS LOMART SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Martinez Maria De La Cruz
- Martinez Aparicio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 97, S 8, H A 151325, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-03
Empresa: CITRICOS LOMART SL
Administrador Unico
- Martinez Aparicio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 97, S 8, H A 151325, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-03
Empresa: CITRICOS MARCA SL
Administrador Unico
- Martinez Aparicio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 193, S 8, H A 166875, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-03
Empresa: CITRICOS LOMART SL
Administrador Unico
- Martinez Aparicio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 97, S 8, H A 151325, I/A 1 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-03
Información de MARTINEZ APARICIO GONZALO
Mostramos los datos de MARTINEZ APARICIO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ APARICIO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos