MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOIT CONSULT SL | Apoderado | 28/12/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU
Empresa: NEOIT CONSULT SL
Apoderado
- Martinez Andres Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45399 , F 132, S 8, H M 798538, I/A 3 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: NEOIT CONSULT SL
Administrador Unico
- Martinez Andres Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45399 , F 131, S 8, H M 798538, I/A 2 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: NEOIT CONSULT SL
Administrador Unico
- Martinez Andres Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45399 , F 130, S 8, H M 798538, I/A 1 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: NEOIT CONSULT SL
Socio Único
- Martinez Andres Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45399 , F 130, S 8, H M 798538, I/A 1 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Información de MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ANDRES MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos