MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLEIZ CAPITAL SL | Administrador Unico | 21/05/2024 | |
PROMOCIONES REMANSO SL | Administrador Solidario | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN
Empresa: BLEIZ CAPITAL SL
Administrador Unico
- Martinez Andrade Ruben Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615762, I/A 1 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: RUBEN MARTINEZ MANAGEMENT SL
Liquidador
- Martinez Andrade Ruben Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 92, S 8, H C 46774, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-15
Empresa: RUBEN MARTINEZ MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Martinez Andrade Ruben Ivan
Liquidador
- Martinez Andrade Ruben Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 92, S 8, H C 46774, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-15
Empresa: PROMOCIONES REMANSO SL
Administrador Solidario
- Martinez Andrade Ruben Ivan
- Martinez Pardiñas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 180, S 8, H C 38885, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-15
Empresa: PROMOCIONES REMANSO SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Andrade Ruben Ivan
- Martinez Pardiñas Jesus
- Pose Souto Jesus
- Recarey Traba Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 180, S 8, H C 38885, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-15
Empresa: RUBEN MARTINEZ MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Martinez Andrade Ruben Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 92, S 8, H C 46774, I/A 1 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-15
Empresa: RUBEN MARTINEZ MANAGEMENT SL
Socio Único
- Martinez Andrade Ruben Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 92, S 8, H C 46774, I/A 1 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-15
Información de MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN
Mostramos los datos de MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ANDRADE RUBEN IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos