MARTINEZ ALVAREZ VANESA
Informe ejecutivo de MARTINEZ ALVAREZ VANESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ ALVAREZ VANESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES JUSTO MARTINEZ CRESPO SL | Apoderado | 26/01/2021 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ALVAREZ VANESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ALVAREZ VANESA
Apoderado
- Martinez Alvarez Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380, L 3380, F 92, S 8, H PO 44149, I/A 5 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-36
Empresa: GESTION AL LESIONADO SA
Administrador Unico
- Martinez Alvarez Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33018 , F 117, S 8, H M 594375, I/A 3 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: GESTION AL LESIONADO SA
Administrador Unico
- Martinez Alvarez Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33018 , F 114, S 8, H M 594375, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Información de MARTINEZ ALVAREZ VANESA
Mostramos los datos de MARTINEZ ALVAREZ VANESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ALVAREZ VANESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos