MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SORIA PREVENCION SL | Administrador Solidario | 11/07/2017 | |
BELCAZU SL | Administrador Solidario | 29/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: SORIA PREVENCION SL
Administrador Solidario
- Martinez Alvarez Maria Del Carmen
- Oliver Latorre Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 125, L 74, F 176, S 8, H SO 1806,1 , I/ 5 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-42
Empresa: SORIA PREVENCION SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Parra Jose Ignacio Santiago
- Martinez Alvarez Maria Del Carmen
- Oliver Latorre Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 125, L 74, F 176, S 8, H SO 1806,1 , I/ 5 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-42
Empresa: CONSTRUCCIONES REIGADA MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Martinez Alvarez Maria Del Carmen
- Reigada Villar Manuel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35889 , F 15, S 8, H B 269949, I/A 2 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-08
Empresa: PIEDRAS ORNAMENTALES SORIANAS SL
Administrador Solidario
- Martinez Alvarez Ana Belen
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Alvarez Maria Del Carmen
- Martinez Romera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156, L 105, F 205, S 8, H SO 2612, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-42
Empresa: BELCAZU SL
Administrador Solidario
- Beltran Calvo Maria Luisa
- Beltran Zubia Maria Aranzazu
- Martinez Alvarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 136, F 15, S 8, H SO 3316, I/A 1 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-42
Empresa: SORIA PREVENCION SLL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Parra Jose Ignacio Santiago
- Martinez Alvarez Maria Del Carmen
- Oliver Latorre Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 125, L 74, F 172, S 8, H SO 1806, I/A 4 (24/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-42
Empresa: SORIA PREVENCION SLL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Parra Jose Ignacio Santiago
- Martinez Alvarez Maria Del Carmen
- Oliver Latorre Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 125, L 74, F 172, S 8, H SO 1806, I/A 4 (24/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-42
Información de MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos