MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCUBERRI SLL | Presidente | 24/02/2016 | 30/12/2020 |
ENCUBERRI SLL | Consejero | 24/02/2016 | 30/12/2020 |
ENCUBERRI SLL | Liquidador | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
ENCUGRAF SAL | Presidente | 08/08/2011 | 12/11/2013 |
ENCUGRAF SAL | Consejero | 08/08/2011 | 12/11/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL
Empresa: ENCUBERRI SLL
Liquidador
- Martinez Allende Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5551 , F 9, S 8, H BI 66357, I/A 6 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-7-48
Empresa: ENCUBERRI SLL
Consejero
- Bea Martin Maria Mercedes
- Fernandez Luzuriaga Ignacio
- Martinez Allende Jose Angel
Liquidador
- Martinez Allende Jose Angel
Presidente
- Martinez Allende Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5551 , F 9, S 8, H BI 66357, I/A 6 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-7-48
Empresa: ENCUBERRI SLL
Consejero
- Bea Martin Maria Mercedes
- Fernandez Luzuriaga Ignacio
- Martinez Allende Jose Angel
Presidente
- Martinez Allende Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5551 , F 7, S 8, H BI 66357, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-48
Empresa: ENCUGRAF SAL
Consejero
- Argueso Jarabo Jose Luis
- Argueso Jarabo Susana
- Bea Martin Mercedes
- Martinez Allende Jose Angel
Presidente
- Martinez Allende Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232 , F 97, S 8, H BI 1062,A , I/ 11 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-48
Empresa: ENCUGRAF SAL
Consejero
- Argueso Jarabo Jose Luis
- Argueso Jarabo Susana
- Bea Martin Mercedes
- Martinez Allende Jose Angel
Presidente
- Martinez Allende Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232 , F 97, S 8, H BI 1062,A , I/ 9 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-48
Información de MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ALLENDE JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos