MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO
Informe ejecutivo de MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACLOT TINTORERS SL | Administrador Solidario | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO
Empresa: MACLOT TINTORERS SL
Administrador Solidario
- Alcazar Celdran Teresa
- Martinez Alcazar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 47, S 8, H B 398826, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: MACLOT TINTORERS SL
Administrador Mancomunado
- Alcazar Celdran Teresa
- Martinez Alcazar Alberto
- Martinez Alcazar Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 46, S 8, H B 398826, I/A 2 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: MACLOT TINTORERS SL
Administrador Mancomunado
- Alcazar Celdran Teresa
- Martinez Alcazar Alberto
- Martinez Alcazar Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 44, S 8, H B 398826, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Información de MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO
Mostramos los datos de MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ALCAZAR ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos