MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNFIX AMB AUDITORES SLP | Soc.Prof. | 04/09/2024 | |
BNFIX AMB AUDITORES SLP | Presidente | 04/09/2024 | |
BNFIX AMB AUDITORES SLP | Consejero Delegado | 04/09/2024 | |
BNFIX AMB AUDITORES SLP | Consejero | 04/09/2024 | |
BNFIX AMB AUDITORES SLP | Socio Unico | 22/06/2023 | |
AM CONSULTORIA EMPRESARIAL DE ALMERIA SL | Administrador Solidario | 21/06/2023 | |
HOTELES ARRECIFE DE LAS SIRENAS SL | Presidente | 18/01/2022 | |
HOTELES ARRECIFE DE LAS SIRENAS SL | Consejero | 18/01/2022 | |
HOTELES ARRECIFE DE LAS SIRENAS SL | Consejero Delegado Solidario | 18/01/2022 | |
OCIO-EVENTOS ALMERIA SL | Administrador Concursal | 20/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO
Empresa: BNFIX AMB AUDITORES SLP
Consejero Delegado
- Martinez Alcaraz Francisco
Consejero
- Bernal Fuentes Jose Miguel
- Martin Gonzalez Roberto
- Martinez Alcaraz Francisco
- Redondo Saenz Roberto
- Segura Yepes Raul
Presidente
- Martinez Alcaraz Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 24672, I/A 12 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-04
Empresa: BNFIX AMB AUDITORES SLP
Administrador Unico
- Martinez Alcaraz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 24672, I/A 12 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-04
Empresa: BNFIX AMB AUDITORES SLP
Soc.Prof.
- Bernal Fuentes Jose Miguel
- Martin Gonzalez Roberto
- Martinez Alcaraz Francisco
- Redondo Saenz Roberto
- Segura Yepes Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 24672, I/A 11 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-04
Empresa: BNFIX AMB AUDITORES SLP
Soc.Prof.
- Martinez Alcaraz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 24672, I/A 11 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-04
Empresa: BNFIX AMB AUDITORES SLP
Administrador Unico
- Martinez Alcaraz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 18, S 8, H AL 24672, I/A 10 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-04
Empresa: BNFIX AMB AUDITORES SLP
Socio Único
- Martinez Alcaraz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 18, S 8, H AL 24672, I/A 10 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-04
Empresa: BNFIX AMB CONSULTORES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bosquet Daza Antonio
- Martinez Alcaraz Francisco
Consejero
- Bosquet Daza Antonio
- Martinez Alcaraz Francisco
Presidente
Secretario
- Martinez Alcaraz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 201, S 8, H AL 3630, I/A 19 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-04
Administrador Solidario
- Alonso Alarcon Antonio
- Martinez Alcaraz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 195, S 8, H AL 3926, I/A 9 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-04
Empresa: BNFIX AMB CONSULTORES SA
Consejero
- Alonso Alarcon Antonio
- Bosquet Daza Antonio
- Martinez Alcaraz Francisco
Presidente
Secretario
- Martinez Alcaraz Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 201, S 8, H AL 3630, I/A 18 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-04
Empresa: BNFIX AMB CONSULTORES SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Alarcon Antonio
- Bosquet Daza Antonio
- Martinez Alcaraz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 201, S 8, H AL 3630, I/A 18 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-04
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ALCARAZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos