MARTINEZ AGUSTI RITA
Informe ejecutivo de MARTINEZ AGUSTI RITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ AGUSTI RITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREXTAR WORLD SL | Apoderado Solidario | 07/07/2021 | |
ADIQUIMICA SA | Apoderado Solidario | 06/07/2021 | |
DREXTAR WORLD SL | Apoderado Solidario | 04/08/2016 | |
ADIQUIMICA SA | Apoderado Solidario | 04/08/2016 | |
DREXTAR WORLD SL | Apoderado Solidario | 23/09/2013 | |
ADIQUIMICA SA | Apoderado Solidario | 17/09/2013 | |
ADIQUIMICA SA | Apoderado | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ AGUSTI RITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ AGUSTI RITA
Empresa: DREXTAR WORLD SL
Apoderado Solidario
- Martinez Agusti Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47882 , F 161, S 8, H B 250137, I/A 6 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-08
Empresa: ADIQUIMICA SA
Apoderado Solidario
- Martinez Agusti Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47458 , F 81, S 8, H B 72210, I/A 35 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Empresa: ADIQUIMICA SA
Apoderado Solidario
- Martinez Agusti Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37302 , F 38, S 8, H B 72210, I/A 30 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
Empresa: DREXTAR WORLD SL
Apoderado Solidario
- Martinez Agusti Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 136, S 8, H B 250137, I/A 4 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
Empresa: DREXTAR WORLD SL
Apoderado Solidario
- Martinez Agusti Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 136, S 8, H B 250137, I/A 3 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: ADIQUIMICA SA
Apoderado Solidario
- Martinez Agusti Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37302 , F 37, S 8, H B 72210, I/A 27 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Empresa: ADIQUIMICA SA
Apoderado
- Martinez Agusti Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37302 , F 35, S 8, H B 72210, I/A 21 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Información de MARTINEZ AGUSTI RITA
Mostramos los datos de MARTINEZ AGUSTI RITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ AGUSTI RITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos