MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCLAYS BANK SA | Apoderado | 16/02/2012 | |
BARCLAYS BANK SA | Apoderado | 16/04/2010 | 30/12/2011 |
BARCLAYS BANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2011 | |
BARCLAYS BANK SA | Apoderado | 30/12/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS
Empresa: BARCLAYS BANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29164 , F 156, S 8, H M 62564, I/A 4496 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Empresa: BARCLAYS BANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benzaquen Pinto Isaac
- Casaus Garona Antonio
- Gomez Ibañez Juan Andres
- Lahuerta Sala Maria-eulalia
- Llobell Sala Maria Isabel
- Marañon Martinez De Arrieta Felix
- Martinez Agenjo Jose Luis
- Motos Orellana Vicente
- Nieves Rivera Alfonso Lorenzo
- Rojo Calvo Gregorio
- Ruiz De Arbulo Bertol Jose Maria
- Sanchez Puche Javier
Apoderado
- Agudo Contento Tomas
- Alastuey Martin Jesus Juan
- Alfonso Castillon Jose Ramon
- Alonso Guerra Pablo Jesus
- Artigas Sanjoaquin Ignacio
- Badal Nicolas Luis
- Bañuls Cardona Maria Del Carmen
- Barcones Jimenez Jose Luis
- Bartolome Alvarez Marta
- Blasco Jimenez Manuel
- Cabal Saralegui Maria Isabel
- Cabal Saralegui Maria Isabel
- Carrera Peruga Pere
- Cayuela Lopez Luis
- Colado Fuertes Cesareo
- Colebrook Nieto David
- Colebrook Nieto David
- Español Batalla Jose Luis
- Español Batalla Jose Luis
- Garcia Bigorra Juan Maria
- Garcia Lendchowski Manuel
- Garcia Lendchowski Manuel
- Garcia Lopez Lorenzo
- Garcia Lopez Pedro
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Garcia Rojano Maria Teresa
- Garcia Romeu Rico Maria Luisa
- Garcia Sanz Vicente
- Gomez Mediavilla Luis Fernando
- Gonzalez Conde Mariano
- Gonzalez Conde Mariano
- Gonzalez Conde Mariano
- Graña Molares Enrique
- Guerrero Jove Ignacio
- Heredero Llorente Luis
- Insa Rodriguez Mariano
- Lahuerta Sala Maria-eulalia
- Lezcano Cantero Jesus
- Lopez Martinez Gonzalo
- Maestro Perez Andres
- Marañon Martinez De Arrieta Felix
- Martinez Agenjo Jose Luis
- Martinez Agenjo Jose Luis
- Martinez Agenjo Jose Luis
- Martinez Agenjo Jose Luis
- Martinez Agenjo Jose Luis
- Martinez Navarro Jose Luis
- Menendez Lopez Rebeca
- Motos Orellana Vicente
- Motos Orellana Vicente Juan
- Motos Orellana Vicente Juan
- Motos Orellana Vicente Juan
- Motos Orellana Vicente Juan
- Mullol Miret Jose Maria
- Murguia Castillo Angel Luis
- Nieves Riera Alfonso Lorenzo
- Padilla Pinedo Carlos Javier
- Pique Martinez Jorge Juan
- Pizarro Caballero Salvador
- Pizarro Caballero Salvador
- Rams Calavia Joaquin
- Rebassa Bisbal Cosme Juan
- Reigadas Lavandero Jose Luis
- Reigadas Lavandero Jose Luis
- Rivera Serrano Juan
- Rojo Calvo Gregorio
- Ruiz De Arbulo Bertol Jose Maria
- Sanchez Celorio Luis
- Sanchez Celorio Luis
- Sanmartin Sanz Jesus
- Sicilia Buj Alejandro
- Solana Morazo Antonio
- Vicente Dobon Jesus Francisco
- Villar Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29164 , F 122, S 8, H M 62564, I/A 4468 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Empresa: BARCLAYS BANK SA
Apoderado
- Aedo Lavin Alfonso
- Ager Iciz Pedro
- Aguilar Pamplona Jesus Miguel
- Aixala Arbiol Antonio
- Albir Vargas Fernando
- Anton Escalona Jose Ignacio
- Arnal Pradas Enrique
- Bencomo Perez Guillermo
- Canadell Olive Xavier
- Caro Elvira Elena
- Casado Garcia Tomas
- Cavero Miguel Jesus Ignacio
- Cirerol Roca Guillermo
- Codina Cia Cristina
- De La Cruz Giunzo Juan Antonio
- Diaz Maroto Galguera Antonio
- Espantoso Tarrio Ramon
- Espuña Cosculluela Jose Javier
- Falcon Garcia Maria Esther
- Ferra Alles Juan
- Figaredo Rodrigañez Cristobal
- Garcia Ledochowski Manuel
- Gomila Segui Raul
- Hiraldo Cerquera Isidoro
- Jimenez Monterrubio Mateo
- Juan Planisi Nieve
- Llorden Perez Angel Ricardo
- Lomba Molera Francisco Javier
- Lopez Chacarra Quintana Eugenio
- Marcelo Garcia Fernando
- Martinez Agenjo Jose Luis
- Martinez Manzanero Concepcion
- Martinez Martin Santiago
- Medina Castrillon Alfonso
- Mola Acha Jean Pierre
- Moreno Navas Vicente
- Mota Dominguez Pedro Antonio
- Motos Orellana Vicente Juan
- Muñoz Nuñez Jose-luis
- Navarro Cosials Jose Antonio
- Navas Garcia Jose Luis
- Nieto Fontaiña Siro
- Olarte Garcia Eusebio
- Ortega Martin Manuel
- Panzano Simon Susana
- Parra Lopez Jose Maria
- Perez Corral Juan Manuel
- Quevedo Santana Maria Dolores
- Rodriguez Garcia Gustavo
- Rodriguez Melian Gregorio
- Roldan Nadal Jose Pablo
- Sainz Verdejo Luis
- Salamanca Antolin Angel Luis
- Segura Abuelo Jose Maria
- Soler Gil Sergi
- Suarez De Bustamante Pascual Jose Enrique
- Toribio Jaen Ana Maria
- Urbistondo Arteche Luis Fernando
- Valdes Diaz Matilde
- Vela Torres Julia
- Vilor Garcia Jose Maria
- Zapata Piquer Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26931 , F 109, S 8, H M 62564, I/A 4273 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Información de MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS
Mostramos los datos de MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ AGENJO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos