MARTINEZ ABELAIRAS PABLO
Informe ejecutivo de MARTINEZ ABELAIRAS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ ABELAIRAS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINEZ ABELAIRAS SL | Socio Unico | 21/12/2012 | |
MARTINEZ ABELAIRAS SL | Administrador Unico | 21/12/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ABELAIRAS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ABELAIRAS PABLO
Empresa: ZABEL ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL
Liquidador
- Martinez Abelairas Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29593 , F 136, S 8, H M 532584, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: ZABEL ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Martinez Abelairas Pablo
Liquidador
- Martinez Abelairas Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29593 , F 136, S 8, H M 532584, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: MARTINEZ ABELAIRAS SL
Administrador Unico
- Martinez Abelairas Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20329 , F 74, S 8, H M 359456, I/A 3 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-28
Empresa: MARTINEZ ABELAIRAS SL
Socio Único
- Martinez Abelairas Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20329 , F 74, S 8, H M 359456, I/A 3 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-28
Empresa: ZABEL ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Martinez Abelairas Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29593 , F 134, S 8, H M 532584, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Información de MARTINEZ ABELAIRAS PABLO
Mostramos los datos de MARTINEZ ABELAIRAS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ABELAIRAS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos