MARTINEZ ABAD LUIS
Informe ejecutivo de MARTINEZ ABAD LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ ABAD LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURISTICA SA | Consejero Delegado | 20/09/2023 | |
SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURISTICA SA | Consejero | 20/09/2023 | |
SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURISTICA SA | Apoderado Solidario | 20/09/2023 | |
BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 18/08/2023 | |
BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado | 17/08/2023 | |
BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 17/08/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ABAD LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ABAD LUIS
Apoderado Solidario
- Fernandez Ortiz Eva Guillermina
- Martinez Abad Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 142, S 8, H S 5060, I/A 84 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-39
Apoderado
Consejero Delegado
- Martinez Abad Luis
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 142, S 8, H S 5060, I/A 83 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-39
Empresa: BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 197, S 8, H V 29925, I/A 144 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-46
Empresa: BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Da Rocha Fernandes Rui Manuel
- Martinez Abad Luis
- Molina Garcia Antonio
Apoderado
- Martinez Abad Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 195, S 8, H V 29925, I/A 141 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-46
Empresa: BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Martinez Abad Luis
- Tamarit Peña Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 194, S 8, H V 29925, I/A 139 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Empresa: BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado
- Martinez Abad Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 191, S 8, H V 29925, I/A 128 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
Empresa: BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Abad Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 54, S 8, H V 29925, I/A 111 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-46
Información de MARTINEZ ABAD LUIS
Mostramos los datos de MARTINEZ ABAD LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ABAD LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos